一、东莞市五套班子领导?
市委领导书 记·刘志庚 副书记·李毓全 ·黄双福 常 委·刘志庚 ·李毓全 ·黄双福 ·冷晓明 ·何嘉琪 ·庞国梅(女) ·甄瑞潮 ·崔 建 ·江 凌 ·王道平 ·刘国辉
市人大常委会领导主 任·刘志庚 副主任·张继雄 ·张顺光 ·冯同恩 ·吕 兢 ·李秀冰(女) ·吴镇成
市政府领导市 长·李毓全 副市长·冷晓明 ·江 凌 ·李小梅(女) ·梁国英 ·吴道闻 ·邓志广 ·严小康 ·成洪波
市政协领导主 席·刘树基 副主席·林明枢 ·刘发枝 ·邝明子 ·朱伍坤 ·袁德和 ·周楚良(女) ·钟淦泉 ·张玉其
市纪委领导书 记·甄瑞潮 副书记·莫布兴 ·洪讲厚 ·陈锦洪 ·吴才华 以上信息来自东莞市中共东莞市委、东莞市人民政府
二、吴湛辉的生平
1986年至2002年,先后在东莞市教育局、东莞市外贸局、东莞市政府办公室工作,先后任办事员、科员、东莞市政府办公室综合科副科长、东莞市政府办公室行政科科长、东莞市政府办公室副主任(副处级)、东莞市政府副秘书长(副处级)。
2002年2月至2003年2月,任东莞市石排镇镇长(副处级)。
2003年2月至2003年11月,任东莞市环保局党组负责人、副局长(副处级),主持全面工作。
2003年11月至2007年2月,任东莞市环保局党组书记、局长(正处级)。(期间:2004年12月至2006年12月就读于华中科技大学环境工程专业,获工程硕士学位)。
2007年2月至2007年3月,任东莞市政府党组成员,主持市政府办公室全面工作(正处级)。
2007年3月至2008年9月,任东莞市政府党组成员、市政府秘书长(正处级)。
2008年9月至2012年2月22日,任虎门镇委书记,镇人大主席。
2012年2月21日,中共东莞市委决定,吴湛辉不再担任虎门镇党委书记、镇人大主席职务,调任中共东莞市委副秘书长。
2012年10月8日,中共广东省纪委披露,经中共广东省委批准,中共广东省纪委对中共东莞市委委员、原副秘书长吴湛辉严重违纪问题进行了立案检查。
经查,吴湛辉多次收受他人贿赂,数额巨大;违反廉洁自律有关规定,收受“红包”礼金及贵重物品一批。
中共广东省纪委称,吴湛辉的上述行为已构成严重违纪,有的问题已涉嫌犯罪。依据《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国公务员法》的规定,经广东省纪委常委会议审议并报广东省委批准,决定给予吴湛辉开除党籍、开除公职处分;收缴其违纪所得;将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。
三、2020年东莞市委领导班子成员
2020年东莞市委领导班子成员:
1、梁维东
市委书记,市人大常委会主任、党组书记,东莞军分区党委第一书记。主持市委、市人大常委会全面工作。
2、肖亚非
市委副书记,市人民政府市长、党组书记。主持市政府全面工作。负责审计方面工作。分管市政府办公室、市审计局。
3、白涛
市委副书记。协助梁维东同志抓党的建设工作。分管滨海湾新区(东莞港)、维护社会稳定、工会、共青团、妇联工作。分管市总工会、团市委、市妇联。联系市政协、滨海湾片区。
4、戚优华
市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任,负责纪检监察、党风廉政建设、巡察工作和反腐败工作、巡察工作。分管市委巡察办和市委巡察组。
5、郑琳
市委常委,兼任市委组织部部长、市委党校(市行政学院)校(院)长,负责组织、基层党建、干部、人才和机构编制、老干部工作。分管市委编办、市直机关工委、市委老干部局。
6、杨晓棠
市委常委,兼任市委宣传部部长,负责宣传思想、文化建设、意识形态、网络信息安全、新闻出版广播电影电视、体育、旅游、国防教育和精神文明建设工作。分管市委网信办、市委党史研究室、市文化广电旅游体育局、市文联、市社科联(社科院)、市直新闻单位。
7、杨东来
市委常委,兼任市委政法委书记,负责政法、维护社会稳定、社会治安综合治理、东莞“智网工程”建设、“三农”、乡村振兴、经济协作、精准扶贫及东西部扶贫协作、省内对口帮扶和市内帮扶工作。
分管退役军人事务工作。分管市农业农村局(市委农办)、市经协办。联系市中级人民法院、市人民检察院。
8、刘松涛
市委常委、东莞军分区政治委员。负责武装、国防后备力量建设工作。
9、陈志伟
市委常委、市委统战部部长,市政协党组副书记。负责统一战线和民族宗教、外事、侨务、港澳事务工作。分管市委外办(市外事局)、市委台港澳办、市工商联、市侨联。
10、刘炜
市委常委、松山湖高新技术产业开发区党工委书记。主持松山湖高新技术产业开发区全面工作,主持松山湖科学城开发建设工作。负责科技、深莞合作工作。分管全市园区统筹发展、建设省制造业供给侧结构性改革创新实验区工作。分管市科技局、市科协。联系松山湖片区。
11、喻丽君
市委常委,市政府副市长、党组副书记,市委军民融合发展委员会办公室主任,市红十字会会长。协助肖亚非同志负责市政府日常工作。负责军民融合发展、发展改革、援疆援藏和市际对口合作、财政、税务、应急管理、消防、国有资产、统计、市重大项目招商、轨道交通工作。
分管市大湾区办、市发展改革局、市财政局、市应急管理局、市国资委、市统计局、市投资促进局、市轨道交通局。联系东莞市税务局、东莞市消防救援支队、国家统计局东莞调查队、东莞供电局。
12、吴志刚
市委秘书长,主持市委办公室全面工作,负责驻京驻穗机构工作。分管市委政策研究室、市委改革办、市委机要保密局、市接待办、市政府驻北京联络处、市政府驻广州办事处、市档案馆。
扩展资料:
据东莞市政府网消息,2018年3月5日,广东省委决定:梁维东同志任东莞市委书记,吕业升同志不再担任东莞市委书记、常委、委员职务。
此外,东莞市第十六届人大常委会第十二次会议召开。会议表决通过了梁维东辞去东莞市人民政府市长职务的请求,表决任命肖亚非为东莞市人民政府副市长、决定其担任东莞市人民政府代理市长。
参考资料来源:东莞市人民政府-常委
东莞市人民政府-秘书长
东莞市人民政府-常委
东莞市人民政府-常委
东莞市人民政府-常委
东莞市人民政府-常委
东莞市人民政府-常委
东莞市人民政府-常委
东莞市人民政府-常委
东莞市人民政府-常委
东莞市人民政府-常委
东莞市人民政府-常委
人民网-梁维东任广东东莞市委书记 肖亚非任东莞市代市长
四、邓浩全的履历
1979年9月至1982年7月,东莞市寮步镇竹园小学民办教师;
1982年9月至1984年7月,广东老隆师范学校学习中师毕业;
1984年9月至1988年7月,东莞市教育局科员;
1988年1月至1991年6月,共青团东莞市市委主办科员(其间:1989年1月至1992年9月在省委党校党政管理专业学习,大专毕业);
1991年6月至1994年5月,共青团东莞市委办公室副主任;
1994年5月至1996年1月,共青团东莞市委组织部部长、市直机关团委书记(其间:1994年1月至1997年2月在省委党校经济管理专业学习,本科毕业);
1996年1月至2001年7月,共青团东莞市委副书记、市少工委主任(其间:1997年9月至2000年7月在省委党校经济管理专业学习,研究生毕业,获硕士学位);
2001年7月至2003年5月,东莞市机关事务管理局局长;
2003年5月至2003年12月,东莞市市政府副秘书长、市机关事务管理局局长;
2003年12月至2004年5月,东莞市人民政府办公室调研员、市政府副秘书长、市机关事务管理局局长;
2004年5月至2006年9月,东莞市石碣镇党委书记、人大主席(其间:2005年1月至2007年1月在华南理工大学工商管理学院工商管理专业学习,在职研究生毕业,获硕士学位);
2006年9月至2012年2月,东莞市物价局党组书记、局长;
2012年2月至至今,东莞市人民政府秘书长、市政府党组成员、市政府办公室主任。